PINEDO AGUIRRE FERNANDO
Informe ejecutivo de PINEDO AGUIRRE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINEDO AGUIRRE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUAXETA 54 SL | Socio Unico | 19/04/2010 | |
LAUAXETA 54 SL | Administrador Unico | 19/04/2010 | |
TUBAN SA | Administrador Unico | 22/03/2010 |
VINCULACIONES DE PINEDO AGUIRRE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDO AGUIRRE FERNANDO
Empresa: TUBAN SA
Administrador Unico
- Pinedo Aguirre Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333, L 1, F 52, S 8, H BI 8469,A , I/ 16 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-48
Empresa: TUBAN SA
Administrador Unico
- Pinedo Aguirre Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333, L 1, F 52, S 8, H BI 8469,A , I/ 14 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-48
Empresa: TUBAN SA
Administrador Unico
- Pinedo Aguirre Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333, L 1, F 52, S 8, H BI 8469,A , I/ 12 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-48
Empresa: LAUAXETA 54 SL
Administrador Unico
- Pinedo Aguirre Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 184, S 8, H BI 56426, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48
Empresa: LAUAXETA 54 SL
Socio Único
- Pinedo Aguirre Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 184, S 8, H BI 56426, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48
Empresa: TUBAN SA
Administrador Unico
- Pinedo Aguirre Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333, L 1, F 51, S 8, H BI 8469,A , I/ 10 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-48
Información de PINEDO AGUIRRE FERNANDO
Mostramos los datos de PINEDO AGUIRRE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDO AGUIRRE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos