PINEDA VALAREZO DIEGO ARTURO
Informe ejecutivo de PINEDA VALAREZO DIEGO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINEDA VALAREZO DIEGO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPO WORK FORCE SL | Administrador Solidario | 30/11/2022 |
VINCULACIONES DE PINEDA VALAREZO DIEGO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDA VALAREZO DIEGO ARTURO
Empresa: EQUIPO WORK FORCE SL
Administrador Solidario
- Becerra Cruz Claudio Mauricio
- Becerra Cruz Eduardo Antonio
- Davila Cordova Hilter Manuel
- Pineda Valarezo Diego Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46552 , F 219, S 8, H B 523592, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: EQUIPO WORK FORCE SL
Administrador Unico
- Pineda Valarezo Diego Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46552 , F 219, S 8, H B 523592, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: EQUIPO WORK FORCE SL
Administrador Unico
- Pineda Valarezo Diego Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46552 , F 219, S 8, H B 523592, I/A 3 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: EQUIPO WORK FORCE SL
Administrador Solidario
- Becerra Cruz Claudio Mauricio
- Becerra Cruz Eduardo Antonio
- Davila Cordoba Hilter Manuel
- Pineda Valarezo Diego Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46552 , F 219, S 8, H B 523592, I/A 3 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: EQUIPO WORK FORCE SL
Administrador Solidario
- Becerra Cruz Claudio Mauricio
- Becerra Cruz Eduardo Antonio
- Davila Cordoba Hilter Manuel
- Pineda Valarezo Diego Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46552 , F 218, S 8, H B 523592, I/A 2 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-08
Empresa: EQUIPO WORK FORCE SL
Administrador Solidario
- Becerra Cruz Claudio Mauricio
- Davila Cordova Hilter Manuel
- Pineda Valarezo Diego Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46552 , F 218, S 8, H B 523592, I/A 2 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-08
Empresa: EQUIPO WORK FORCE SL
Administrador Solidario
- Becerra Cruz Claudio Mauricio
- Davila Cordova Hilter Manuel
- Pineda Valarezo Diego Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46552 , F 217, S 8, H B 523592, I/A 1 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-08
Información de PINEDA VALAREZO DIEGO ARTURO
Mostramos los datos de PINEDA VALAREZO DIEGO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDA VALAREZO DIEGO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos