PINEDA ORTIZ CARLOS
Informe ejecutivo de PINEDA ORTIZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINEDA ORTIZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CALACA BY AALM SL | Administrador Unico | 06/07/2016 | |
LA CALACA MALAGA SL | Administrador Unico | 22/07/2015 | |
AMOR A LA MEXICANA SL | Administrador Unico | 30/08/2013 |
VINCULACIONES DE PINEDA ORTIZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDA ORTIZ CARLOS
Empresa: LA CALACA BY AALM SL
Administrador Unico
- Pineda Ortiz Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5771 , F 52, S 8, H SE 99064, I/A 5 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-41
Empresa: LA CALACA MALAGA SL
Administrador Unico
- Pineda Ortiz Carlos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6055 , F 36, S 8, H SE106146, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-41
Empresa: LA CALACA BY AALM SL
Administrador Unico
- Pineda Ortiz Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5771 , F 50, S 8, H SE 99064, I/A 2 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-41
Empresa: LA CALACA BY AALM SL
Administrador Unico
- Pineda Ortiz Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5771 , F 49, S 8, H SE 99064, I/A 1 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-41
Empresa: AMOR A LA MEXICANA SL
Administrador Unico
- Pineda Ortiz Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5694 , F 161, S 8, H SE 97226, I/A 3 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-41
Información de PINEDA ORTIZ CARLOS
Mostramos los datos de PINEDA ORTIZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDA ORTIZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos