PINEDA BAZAN ANTONIO
Informe ejecutivo de PINEDA BAZAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINEDA BAZAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRISTINA PINEDA SL | Socio Unico | 26/02/2020 | |
CRISTINA PINEDA SL | Administrador Unico | 26/02/2020 | |
CRISTINA PINEDA SL | Apoderado | 05/04/2016 | |
AL ROCIO EXPLOTACIONES TURISTICAS SL | Socio Unico | 07/08/2012 | |
AL ROCIO EXPLOTACIONES TURISTICAS SL | Administrador Unico | 07/08/2012 | |
EXPANSION INMOBILIARIA CARIHUELA SL | Socio Unico | 28/04/2012 | |
EXPANSION INMOBILIARIA CARIHUELA SL | Administrador Unico | 28/04/2012 |
VINCULACIONES DE PINEDA BAZAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDA BAZAN ANTONIO
Empresa: CRISTINA PINEDA SL
Administrador Unico
- Pineda Bazan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5469, L 4376, F 18, S 8, H MA131632, I/A 3 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-29
Empresa: CRISTINA PINEDA SL
Socio Único
- Pineda Bazan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5469, L 4376, F 18, S 8, H MA131632, I/A 3 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-29
Empresa: CRISTINA PINEDA SL
Apoderado
- Pineda Bazan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5469, L 4376, F 17, S 8, H MA131632, I/A 2 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-29
Empresa: AL ROCIO EXPLOTACIONES TURISTICAS SL
Administrador Unico
- Pineda Bazan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040, L 3947, F 184, S 8, H MA114682, I/A 1 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-29
Empresa: AL ROCIO EXPLOTACIONES TURISTICAS SL
Socio Único
- Pineda Bazan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5040, L 3947, F 184, S 8, H MA114682, I/A 1 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-29
Empresa: EXPANSION INMOBILIARIA CARIHUELA SL
Administrador Unico
- Pineda Bazan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007, L 3914, F 107, S 8, H MA113511, I/A 1 (28/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
Empresa: EXPANSION INMOBILIARIA CARIHUELA SL
Socio Único
- Pineda Bazan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5007, L 3914, F 107, S 8, H MA113511, I/A 1 (28/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
Información de PINEDA BAZAN ANTONIO
Mostramos los datos de PINEDA BAZAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDA BAZAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos