PINEDA ARNAIZ MARGARITA BEATRIZ
Informe ejecutivo de PINEDA ARNAIZ MARGARITA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PINEDA ARNAIZ MARGARITA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BE ZEN WELLNESS CLUB SL | Administrador Solidario | 10/11/2021 | |
NEW MONTECILLO SL | Administrador Unico | 25/10/2021 | |
LOWTOWN DESIGN SL | Administrador Unico | 29/11/2016 | |
EMPORIO CASTELLANA 75 SL | Administrador Solidario | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE PINEDA ARNAIZ MARGARITA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDA ARNAIZ MARGARITA BEATRIZ
Empresa: BE ZEN WELLNESS CLUB SL
Administrador Solidario
- Fuentes Merino Cristina
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42659 , F 117, S 8, H M 754484, I/A 1 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: NEW MONTECILLO SL
Administrador Unico
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42626 , F 50, S 8, H M 753938, I/A 1 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: LOWTOWN DESIGN SL
Administrador Unico
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35337 , F 205, S 8, H M 635255, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: URBANTUR ASESORES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bosch Valero Carlos
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
- Sierra Heredero Sergio
Presidente
Secretario
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 187, S 8, H A 104808, I/A 5 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-03
Empresa: GASTRO PORTAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bosch Valero Carlos
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
- Sierra Heredero Sergio
Presidente
Secretario
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 210, S 8, H A 117624, I/A 4 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-03
Empresa: URBANTUR ASESORES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bosch Valero Carlos
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
- Sierra Heredero Sergio
Presidente
Secretario
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 186, S 8, H A 104808, I/A 3 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-03
Empresa: PROSPERITY-BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Morata Girona Daniel
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30336 , F 41, S 8, H M 545999, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Empresa: GASTRO PORTAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bosch Valero Carlos
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
- Sierra Heredero Sergio
Presidente
Secretario
- Pineda Arnaiz Margarita Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 209, S 8, H A 117624, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-03
Información de PINEDA ARNAIZ MARGARITA BEATRIZ
Mostramos los datos de PINEDA ARNAIZ MARGARITA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDA ARNAIZ MARGARITA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos