PINDADO GUTIERREZ JESUS ANDRES
Informe ejecutivo de PINDADO GUTIERREZ JESUS ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PINDADO GUTIERREZ JESUS ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NTT DISRUPTION EUROPE SL | Apoderado | 01/02/2022 | 09/09/2022 |
NTT DISRUPTION EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2022 | |
MIRAI INVESTMENTS SL | Liquidador | 17/02/2014 | 17/02/2014 |
MIRAI INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 17/02/2014 |
VINCULACIONES DE PINDADO GUTIERREZ JESUS ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINDADO GUTIERREZ JESUS ANDRES
Empresa: NTT DISRUPTION EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Lozano Miguel
- Pindado Gutierrez Jesus Andres
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39774 , F 182, S 8, H M 694055, I/A 25 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Empresa: NTT DISRUPTION EUROPE SL
Apoderado
- Pindado Gutierrez Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39774 , F 180, S 8, H M 694055, I/A 20 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: MIRAI INVESTMENTS SL
Liquidador
- Pindado Gutierrez Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27453 , F 68, S 8, H M 494721, I/A 2 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
Empresa: MIRAI INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Heredia Rodriguez Roberto
- Pindado Gutierrez Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27453 , F 68, S 8, H M 494721, I/A 2 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
Empresa: MIRAI INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Heredia Rodriguez Roberto
- Pindado Gutierrez Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27453 , F 66, S 8, H M 494721, I/A 1 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Información de PINDADO GUTIERREZ JESUS ANDRES
Mostramos los datos de PINDADO GUTIERREZ JESUS ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINDADO GUTIERREZ JESUS ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos