PINAZO RUIZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de PINAZO RUIZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PINAZO RUIZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JMC PATRIMONIO SL | Administrador Unico | 22/03/2021 | |
JMC PATRIMONIO SL | Socio Unico | 22/03/2021 |
VINCULACIONES DE PINAZO RUIZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINAZO RUIZ JESUS MARIA
Empresa: PINAZO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019, L 4926, F 151, S 8, H MA159997, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-29
Empresa: PINAZO INVERSIONES SL
Socio Único
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019, L 4926, F 151, S 8, H MA159997, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-29
Empresa: AXARNET COMUNICACIONES SL
Apoderado
- Gil Peña Ventura
- Gil Peña Ventura
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688, L 1601, F 62, S 8, H MA 46102, I/A 10 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-29
Empresa: AXARNET COMUNICACIONES SL
Apoderado
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688, L 1601, F 59, S 8, H MA 46102, I/A 5 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: AXARNET COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688, L 1601, F 58, S 8, H MA 46102, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: INSTALACIONES CT 59 SL
Liquidador
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4869, L 3777, F 51, S 8, H MA108798, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-29
Empresa: INSTALACIONES CT 59 SL
Administrador Unico
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Socio único
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4869, L 3777, F 51, S 8, H MA108798, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-29
Empresa: CLARA 2007 SL
Liquidador
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4423, L 3332, F 138, S 8, H MA 94734, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-29
Empresa: CLARA 2007 SL
Administrador Unico
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4423, L 3332, F 138, S 8, H MA 94734, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-29
Empresa: INSTALACIONES CT 59 SL
Administrador Unico
- Pinazo Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4869, L 3777, F 50, S 8, H MA108798, I/A 1 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
VER MAS ACTOS
Información de PINAZO RUIZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de PINAZO RUIZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINAZO RUIZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos