PIÑAS MESA LUCAS
Informe ejecutivo de PIÑAS MESA LUCAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PIÑAS MESA LUCAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENTAL PROPIOS SL | Administrador Solidario | 23/01/2015 | |
ALONSO GARCIA GERARDO 004120779Z SLNE | Administrador Unico | 21/12/2011 | |
RESTAURANTES E INVERSION C6 SL | Administrador Unico | 13/07/2011 | |
FACTORY OF DESIGN SL | Administrador Solidario | 22/03/2010 | |
DNIVEL 3000 SL | Apoderado | 12/03/2009 |
VINCULACIONES DE PIÑAS MESA LUCAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑAS MESA LUCAS
Empresa: C5 INVEST REUNIDAS SL
Administrador Unico
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27595 , F 23, S 8, H M 497292, I/A 3 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Empresa: C4 INVEST SL
Administrador Unico
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14393 , F 134, S 8, H M 237719, I/A 6 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Empresa: DENTAL PROPIOS SL
Administrador Solidario
- Piñas Mesa Lucas
- Rey Garcia Felix Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30194 , F 90, S 8, H M 543485, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: DENTAL PROPIOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Isaac Francisco Javier
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30194 , F 90, S 8, H M 543485, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: DENTAL PROPIOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Isaac Francisco Javier
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30194 , F 90, S 8, H M 543485, I/A 2 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: DENTAL PROPIOS SL
Administrador Unico
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30194 , F 90, S 8, H M 543485, I/A 2 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: CLARO DIGITAL SL
Administrador Unico
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24394 , F 25, S 8, H M 438778, I/A 4 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: DENTAL PROPIOS SL
Administrador Unico
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30194 , F 88, S 8, H M 543485, I/A 1 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Administrador Unico
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 166, S 9, H M 2081, I/A 1 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
Empresa: RESTAURANTES E INVERSION C6 SL
Administrador Unico
- Piñas Mesa Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 77, S 8, H M 522687, I/A 1 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
VER MAS ACTOS
Información de PIÑAS MESA LUCAS
Mostramos los datos de PIÑAS MESA LUCAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑAS MESA LUCAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos