PIÑAS AZPITARTE MARIA JESUS
Informe ejecutivo de PIÑAS AZPITARTE MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PIÑAS AZPITARTE MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LC BALOMPIE SL | Apoderado | 07/05/2024 | |
ARANDELLE HOMES SL | Apoderado | 24/11/2021 | |
INVERSIONES Y PROYECTOS DIGITALES LP SL | Apoderado | 09/07/2013 |
VINCULACIONES DE PIÑAS AZPITARTE MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑAS AZPITARTE MARIA JESUS
Empresa: LC BALOMPIE SL
Apoderado
- Piñas Azpitarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 103, S 8, H SE115591, I/A 5 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
Empresa: ARANDELLE HOMES SL
Apoderado
- Piñas Azpitarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7119 , F 63, S 8, H SE132031, I/A 3 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-41
Empresa: GENERA GAMES SA
Apoderado
- Piñas Azpitarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4101 , F 159, S 8, H SE 52642, I/A 19 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-41
Empresa: GENERA AMERICA MOBILE SL
Consejero Delegado
Consejero
- INVERSIONES OBERSIS SL
- Lopez Catalan Jose Miguel
- Piñas Azpitarte Maria Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4883 , F 156, S 8, H SE 78443, I/A 3 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-41
Apoderado
- Piñas Azpitarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5641 , F 43, S 8, H SE 95954, I/A 2 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Empresa: TOUCHYBOOKS SL
Apoderado
- Piñas Azpitarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5369 , F 172, S 8, H SE 89542, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-41
Empresa: GENERA INTERACTIVE SL
Apoderado
- Piñas Azpitarte Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4998 , F 134, S 8, H SE 80972, I/A 4 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-41
Empresa: GENERA VIRTUAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Baquero Vega Alberto
- Lopez Catalan Jose Miguel
- Piñas Azpitarte Maria Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4998 , F 133, S 8, H SE 80972, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-41
Información de PIÑAS AZPITARTE MARIA JESUS
Mostramos los datos de PIÑAS AZPITARTE MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑAS AZPITARTE MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos