PIÑANA PEREIRA MARIA ELISA
Informe ejecutivo de PIÑANA PEREIRA MARIA ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PIÑANA PEREIRA MARIA ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA SA | Consejero | 01/02/2023 | 27/11/2023 |
PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA SA | Consejero | 19/07/2011 | 04/04/2013 |
VINCULACIONES DE PIÑANA PEREIRA MARIA ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑANA PEREIRA MARIA ELISA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40010 , F 7, S 8, H M 50592, I/A 57 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Consejero
- Piñana Pereira Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40010 , F 6, S 8, H M 50592, I/A 54 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Consejero
- Piñana Pereira Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972 , F 209, S 8, H M 50592, I/A 38 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972 , F 206, S 8, H M 50592, I/A 35 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Información de PIÑANA PEREIRA MARIA ELISA
Mostramos los datos de PIÑANA PEREIRA MARIA ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑANA PEREIRA MARIA ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos