PINA PEREZ ANTONIO
Informe ejecutivo de PINA PEREZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINA PEREZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCION SINGULAR CON ENCANTO KALEPOLIN SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
CONSTRUCCION SINGULAR CON ENCANTO KALEPOLIN SL | Socio Unico | 14/02/2023 | |
FOGO EXPORTACIONES SL | Socio Unico | 05/10/2020 | |
FOGO EXPORTACIONES SL | Administrador Unico | 05/10/2020 | |
EXPORTACIONES BOAVISTA SL | Socio Unico | 29/08/2018 | |
EXPORTACIONES BOAVISTA SL | Administrador Unico | 29/08/2018 | |
MARE PRIME REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 09/12/2015 | |
MARE PRIME REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 09/12/2015 | |
DECORACION Y REVESTIMIENTOS PINA SL | Socio Unico | 26/09/2013 | |
DECORACION Y REVESTIMIENTOS PINA SL | Administrador Unico | 26/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PINA PEREZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINA PEREZ ANTONIO
Administrador Unico
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7351 , F 157, S 8, H SE137913, I/A 1 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-41
Socio Único
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7351 , F 157, S 8, H SE137913, I/A 1 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-41
Empresa: FOGO EXPORTACIONES SL
Administrador Unico
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 212, S 8, H CA 55130, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-11
Empresa: FOGO EXPORTACIONES SL
Nuevo Socio Único
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 212, S 8, H CA 55130, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-11
Empresa: EXPORTACIONES BOAVISTA SL
Administrador Unico
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 215, S 8, H CA 52035, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-11
Empresa: EXPORTACIONES BOAVISTA SL
Nuevo Socio Único
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 215, S 8, H CA 52035, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-11
Administrador Unico
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109 , F 147, S 8, H SE107508, I/A 1 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-41
Socio Único
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109 , F 147, S 8, H SE107508, I/A 1 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-41
Empresa: DECORACION Y REVESTIMIENTOS PINA SL
Administrador Unico
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5750 , F 100, S 8, H SE 98631, I/A 1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-41
Empresa: DECORACION Y REVESTIMIENTOS PINA SL
Socio Único
- Pina Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5750 , F 100, S 8, H SE 98631, I/A 1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-41
VER MAS ACTOS
Información de PINA PEREZ ANTONIO
Mostramos los datos de PINA PEREZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINA PEREZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos