PINA MARTINEZ NOGA
Informe ejecutivo de PINA MARTINEZ NOGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE PINA MARTINEZ NOGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINA MARTINEZ NOGA
Empresa: ENVAPLASTER SA
Apoderado
- Garcia Sarro Carlos Daniel
- Pina Martinez Noga
- San Juan Asenjo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 79, S 8, H NA 36353, I/A 14 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-31
Empresa: ENVAPLASTER SA
Consejero
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
- STELLUM FOOD & TECH I SCR SA
- STELLUM GROWTH I SCR SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 74, S 8, H NA 36353, I/A 11 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-31
Empresa: ENVAPLASTER SA
Consejero Delegado
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
Consejero
- Martinez Y Martinez De Carnero Maria Vega
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
Presidente
Secretario
- Pina Martinez Noga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 74, S 8, H NA 36353, I/A 11 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-31
Empresa: ENVAPLASTER SA
Apoderado
- Garcia Sarro Carlos Daniel
- Pina Martinez Noga
- San Juan Asenjo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 72, S 8, H NA 36353, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-31
Empresa: ENVAPLASTER SA
Consejero Delegado
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 71, S 8, H NA 36353, I/A 5 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2019-47-31
Empresa: ENVAPLASTER SA
Consejero
- Martinez Y Martinez De Carnero Maria Vega
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
Presidente
Secretario
- Pina Martinez Noga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 71, S 8, H NA 36353, I/A 5 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-31
Empresa: ENVAPLASTER SA
Consejero
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 71, S 8, H NA 36353, I/A 5 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-31
Empresa: ENVAPLASTER SA
Consejero Delegado Solidario
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 71, S 8, H NA 36353, I/A 5 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-31
Empresa: ENVAPLASTER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Y Martinez De Carnero Maria Vega
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
Presidente
Secretario
- Pina Martinez Noga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 103, S 8, H LO 1713, I/A 27 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-26
Empresa: ENVAPLASTER SA
Consejero Delegado Solidario
- Pina Martinez Noga
- Pina Martinez Saul
- Pina Martinez Siro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 103, S 8, H LO 1713, I/A 27 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-26
Información de PINA MARTINEZ NOGA
Mostramos los datos de PINA MARTINEZ NOGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINA MARTINEZ NOGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos