PIÑA DEL CASTILLO ISABEL
Informe ejecutivo de PIÑA DEL CASTILLO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIÑA DEL CASTILLO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISMADER ESTUCHES SL | Apoderado Solidario | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE PIÑA DEL CASTILLO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑA DEL CASTILLO ISABEL
Empresa: DISMADER ESTUCHES SL
Administrador Unico
- Piña Del Castillo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31361 , F 167, S 8, H M 564551, I/A 4 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Empresa: DISMADER ESTUCHES SL
Administrador Unico
- Piña Del Castillo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31361 , F 167, S 8, H M 564551, I/A 3 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Empresa: DISMADER ESTUCHES SL
Apoderado Solidario
- Piña Del Castillo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31361 , F 166, S 8, H M 564551, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Información de PIÑA DEL CASTILLO ISABEL
Mostramos los datos de PIÑA DEL CASTILLO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑA DEL CASTILLO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos