PILATO IRANZO FRANCISCO
Informe ejecutivo de PILATO IRANZO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PILATO IRANZO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUENTES MINERO MEDICINALES EL PARAISO SA | Consejero | 19/04/2018 | |
MARIO PILATO BLAT SA | Consejero | 09/02/2011 |
VINCULACIONES DE PILATO IRANZO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PILATO IRANZO FRANCISCO
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050, L 366, F 144, S 8, H V 5266, I/A 26 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-46
Empresa: MARIO PILATO BLAT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10341, L 7622, F 5, S 8, H V 10171, I/A 49 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050, L 366, F 143, S 8, H V 5266, I/A 25 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050, L 366, F 143, S 8, H V 5266, I/A 25 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-46
Empresa: INDUSTRIAS PILATO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3183, L 497, F 70, S 8, H V 7011, I/A 25 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-46
Empresa: MARIO PILATO BLAT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417, L 730, F 115, S 8, H V 10171, I/A 39 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-46
Empresa: INDUSTRIAS PILATO SA
Apoderado
- Pilato Iranzo Francisco
- Pilato Iranzo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3183, L 497, F 70, S 8, H V 7011, I/A 24 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050, L 366, F 142, S 8, H V 5266, I/A 23 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-46
Empresa: MARIO PILATO BLAT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417, L 730, F 111, S 8, H V 10171, I/A 34 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-46
Empresa: MARIO PILATO BLAT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417, L 730, F 111, S 8, H V 10171, I/A 34 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-46
VER MAS ACTOS
Información de PILATO IRANZO FRANCISCO
Mostramos los datos de PILATO IRANZO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PILATO IRANZO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos