PILAR PRAT FALGAS
Informe ejecutivo de PILAR PRAT FALGAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PILAR PRAT FALGAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTARDI INDUSTRIAL SA | Administrador Unico | 19/12/2019 |
VINCULACIONES DE PILAR PRAT FALGAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PILAR PRAT FALGAS
Empresa: ESTARDI INDUSTRIAL SA
Administrador Unico
- Pilar Prat Falgas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 2715, I/A 25 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-17
Empresa: ESTARDI INDUSTRIAL SA
Administrador Unico
- Pilar Prat Falgas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 98, S 8, H GI 2715, I/A 24 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-17
Empresa: ESTARDI INDUSTRIAL SA
Administrador Solidario
- Doris Hayes Marchant
- Pilar Prat Falgas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 98, S 8, H GI 2715, I/A 24 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-17
Empresa: ESTARDI INDUSTRIAL SA
Administrador Solidario
- Doris Hayes Marchant
- Pilar Prat Falgas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 97, S 8, H GI 2715, I/A 22 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-17
Empresa: ESTARDI INDUSTRIAL SA
Administrador Solidario
- Doris Hayes Marchant
- Pilar Prat Falgas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 97, S 8, H GI 2715, I/A 21 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-17
Información de PILAR PRAT FALGAS
Mostramos los datos de PILAR PRAT FALGAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PILAR PRAT FALGAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos