PIHL HANNES
Informe ejecutivo de PIHL HANNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIHL HANNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUZAYA HISPANIA SL | Apoderado | 17/11/2023 | |
RIQUETA GLOBAL SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2023 | |
MUZAYA HISPANIA SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2023 | |
RIQUETA GLOBAL SL | Socio Unico | 27/03/2023 |
VINCULACIONES DE PIHL HANNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIHL HANNES
Empresa: MUZAYA HISPANIA SL
Apoderado
- Pihl Hannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11359, L 8637, F 180, S 8, H V 210512, I/A 7 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-46
Empresa: RIQUETA GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Pihl Hannes
- Sturmane Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11345, L 8623, F 141, S 8, H V 210078, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-46
Empresa: RIQUETA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Pihl Hannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11345, L 8623, F 141, S 8, H V 210078, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-46
Empresa: MUZAYA HISPANIA SL
Administrador Mancomunado
- Pihl Hannes
- Sturmane Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11359, L 8637, F 178, S 8, H V 210512, I/A 3 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-46
Empresa: MUZAYA HISPANIA SL
Administrador Unico
- Pihl Hannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11359, L 8637, F 178, S 8, H V 210512, I/A 3 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-46
Empresa: MUZAYA HISPANIA SL
Administrador Unico
- Pihl Hannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11359, L 8637, F 178, S 8, H V 210512, I/A 2 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: RIQUETA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Pihl Hannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11345, L 8623, F 141, S 8, H V 210078, I/A 2 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-46
Empresa: RIQUETA GLOBAL SL
Socio Único
- Pihl Hannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11345, L 8623, F 141, S 8, H V 210078, I/A 2 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-46
Información de PIHL HANNES
Mostramos los datos de PIHL HANNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIHL HANNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos