PIFARRE TEIXIDO VICTOR
Informe ejecutivo de PIFARRE TEIXIDO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIFARRE TEIXIDO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES PIFARRE SA | Administrador Solidario | 06/11/2017 | |
ALMACENES PIFARRE SA | Consejero Delegado | 14/04/2010 |
VINCULACIONES DE PIFARRE TEIXIDO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIFARRE TEIXIDO VICTOR
Empresa: ALMACENES PIFARRE SA
Administrador Solidario
- Pifarre Fola Salvador
- Pifarre Teixido Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 71, S 8, H L 3553, I/A 18 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-25
Empresa: ALMACENES PIFARRE SA
Administrador Solidario
- Pifarre Fola Salvador
- Pifarre Teixido Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 70, S 8, H L 3553, I/A 16 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-25
Empresa: ALMACENES PIFARRE SA
Consejero Delegado Solidario
- Pifarre Fola Salvador
- Pifarre Teixido Victor
Consejero
- Pifarre Barque Antonio
- Pifarre Barque Jaime
- Pifarre Fola Salvador
- Pifarre Teixido Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 70, S 8, H L 3553, I/A 16 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-25
Empresa: ALMACENES PIFARRE SA
Consejero
- Pifarre Barque Antonio
- Pifarre Barque Jaime
- Pifarre Fola Salvador
- Pifarre Teixido Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 205, S 8, H L 3553, I/A 13 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-25
Empresa: ALMACENES PIFARRE SA
Consejero Delegado Solidario
- Pifarre Fola Salvador
- Pifarre Teixido Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 205, S 8, H L 3553, I/A 13 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-25
Empresa: ALMACENES PIFARRE SA
Consejero Delegado
- Pifarre Teixido Victor
Consejero
- Pifarre Teixido Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 204, S 8, H L 3553, I/A 12 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-25
Empresa: ALMACENES PIFARRE SA
Consejero Delegado
- Pifarre Barque Antonio
- Pifarre Fola Salvador
- Pifarre Teixido Victor
Consejero
- Pifarre Teixido Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 204, S 8, H L 3553, I/A 12 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-25
Información de PIFARRE TEIXIDO VICTOR
Mostramos los datos de PIFARRE TEIXIDO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIFARRE TEIXIDO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos