PIETRO EUGENI
Informe ejecutivo de PIETRO EUGENI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PIETRO EUGENI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMESA AMARRES BARCELONA SA | REPR.143 RRM | 26/09/2017 | 28/05/2018 |
CEMESA AMARRES BARCELONA SA | REPR.143 RRM | 12/12/2013 | 23/05/2016 |
VINCULACIONES DE PIETRO EUGENI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIETRO EUGENI
Empresa: CEMESA AMARRES BARCELONA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Garcia Gorbeña Iñigo
- Pietro Eugeni
- Ribed Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 155, S 8, H B 75369, I/A 75 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-08
Empresa: CEMESA AMARRES BARCELONA SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Pietro Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 153, S 8, H B 75369, I/A 70 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: CEMESA AMARRES BARCELONA SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Pietro Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44939 , F 152, S 8, H B 75369, I/A 66 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-08
Empresa: CEMESA AMARRES BARCELONA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40639 , F 124, S 8, H B 75369, I/A 54 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-08
Información de PIETRO EUGENI
Mostramos los datos de PIETRO EUGENI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIETRO EUGENI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos