PIERRE BERNARD
Informe ejecutivo de PIERRE BERNARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIERRE BERNARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALES PRECIOSOS SA | Consejero Delegado | 22/04/2009 |
VINCULACIONES DE PIERRE BERNARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERRE BERNARD
Representante
- Pierre Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24718 , F 195, S 8, H M 24380, I/A 210 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Administrador Unico
Representante
- Pierre Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24718 , F 194, S 8, H M 24380, I/A 208 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Administrador Unico
Representante
- Pierre Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24718 , F 194, S 8, H M 24380, I/A 208 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Administrador Unico
Representante
- Pierre Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24718 , F 193, S 8, H M 24380, I/A 206 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Administrador Unico
Representante
- Pierre Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24718 , F 191, S 8, H M 24380, I/A 198 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28
Consejero Delegado
- Pierre Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24718 , F 189, S 8, H M 24380, I/A 190 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-28
Información de PIERRE BERNARD
Mostramos los datos de PIERRE BERNARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERRE BERNARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos