PIERNAS FERNANDEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de PIERNAS FERNANDEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIERNAS FERNANDEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILIA PIERNAS SL | Socio Unico | 13/05/2020 | |
FAMILIA PIERNAS SL | Administrador Unico | 30/06/2014 | |
FAMILIA PIERNAS SL | Apoderado | 23/04/2014 |
VINCULACIONES DE PIERNAS FERNANDEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERNAS FERNANDEZ FRANCISCO
Empresa: FAMILIA PIERNAS SL
Socio Único
- Piernas Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 210, S 8, H GR 44538, I/A 4 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-18
Empresa: EUROACTIVA FORMACION SL
Administrador Unico
- Piernas Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 195, S 8, H GR 35735, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-18
Empresa: FAMILIA PIERNAS SL
Administrador Unico
- Piernas Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 210, S 8, H GR 44538, I/A 3 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-18
Empresa: FAMILIA PIERNAS SL
Apoderado
- Piernas Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 209, S 8, H GR 44538, I/A 2 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-18
Empresa: HIJOS DE FRANCISCO PIERNAS SL
Administrador Solidario
- Piernas Fernandez Francisco
- Piernas Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 121, S 8, H GR 7630, I/A 7 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-18
Empresa: EUROACTIVA FORMACION SL
Administrador Unico
- Piernas Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 194, S 8, H GR 35735, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-18
Información de PIERNAS FERNANDEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de PIERNAS FERNANDEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERNAS FERNANDEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos