PIERA MORAGUES BERNAT
Informe ejecutivo de PIERA MORAGUES BERNAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIERA MORAGUES BERNAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIVEX SL | Socio Unico | 13/09/2022 | |
ANIVEX SL | Administrador Unico | 10/10/2019 | |
NIVELACIONES MARINET SL | Administrador Mancomunado | 10/10/2019 |
VINCULACIONES DE PIERA MORAGUES BERNAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERA MORAGUES BERNAT
Empresa: ANIVEX SL
Socio Único
- Piera Moragues Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6862, L 4166, F 176, S 8, H V 76812, I/A 5 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-46
Empresa: NIVELACIONES MARINET SL
Administrador Mancomunado
- Piera Moragues Bernat
- Piera Moragues Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 3573, F 206, S 8, H V 64347, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Empresa: NIVELACIONES MARINET SL
Administrador Solidario
- Piera Moragues Bernat
- Piera Moragues Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 3573, F 206, S 8, H V 64347, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Empresa: ANIVEX SL
Administrador Unico
- Piera Moragues Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6862, L 4166, F 175, S 8, H V 76812, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Empresa: ANIVEX SL
Administrador Solidario
- Piera Moragues Bernat
- Piera Moragues Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6862, L 4166, F 175, S 8, H V 76812, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Empresa: ANIVEX SL
Administrador Solidario
- Piera Moragues Bernat
- Piera Moragues Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6862, L 4166, F 175, S 8, H V 76812, I/A 3 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-46
Empresa: ANIVEX SL
Administrador Mancomunado
- Andreu Dalmau Maria Isabel
- Garcia Quiles Isabel
- Piera Moragues Bernat
- Piera Moragues Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6862, L 4166, F 175, S 8, H V 76812, I/A 3 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-46
Empresa: NIVELACIONES MARINET SL
Administrador Solidario
- Piera Moragues Bernat
- Piera Moragues Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 3573, F 206, S 8, H V 64347, I/A 3 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-46
Información de PIERA MORAGUES BERNAT
Mostramos los datos de PIERA MORAGUES BERNAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERA MORAGUES BERNAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos