PIERA MIQUEL JUAN
Informe ejecutivo de PIERA MIQUEL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PIERA MIQUEL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVALIS DE CATALUNYA SGR | REPR.143 RRM | 23/12/2019 | 03/01/2024 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2023 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 22/03/2023 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado Mancomunado | 22/03/2023 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 17/12/2012 | 22/03/2023 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 23/11/2021 | 22/03/2023 |
RENT AND TECH ALQUILER Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SL | Apoderado | 04/08/2011 | 27/06/2014 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/03/2010 | 18/03/2014 |
RENT AND TECH ALQUILER Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SL | Consejero | 04/08/2011 | 24/02/2014 |
BBVA BROKER SA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 10/01/2012 | 04/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PIERA MIQUEL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERA MIQUEL JUAN
Empresa: AVALIS DE CATALUNYA SGR
REPR.143 RRM
- Piera Miquel Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 77, S 8, H B 263677, I/A 154 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-08
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alaminos Echarri Alvaro
- Alonso De Linaje Villanueva Jose Vicente
- Alonso Murillo Ander
- Alvarez Menendez Alberto
- Blazquez Clemente Maria Jose
- Borrego Del Alamao Elena
- Cadenas Garcia Jesus
- Codesal Alonso Clara Maria
- Diez Estrada Elena
- Fernandez Crespo Rafael
- Galea Aixala Alex
- Gardelegui Bravo Pedro
- Gomez Bris Maria Luz
- Guerenabarrena Cortazar Maitane
- Hernandez Navarro Jose Maria
- Navarro Cossialls Maria Del Carmen
- Piera Miquel Juan
- Rascon Cabanas Andres Rafael
- Rey Coronado Maria Angeles
- Soler Sanchez Esther
- Zudaire Sarobe Luis Antonio
Apoderado Mancomunado
- Galea Aixala Alex
- Piera Miquel Juan
- Piera Miquel Juan
- Rodriguez Escudero Carlos
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almirall Manso Nuria
- Alonso Murillo Ander
- Alvarez Ferez Sergio
- Amaya Robles Raul
- Antoñanzas Martinez David I
- Arranz Martin Maria Del Carmen
- Artemiza Stefan Iulia
- Baldoma Heras Jordi
- Blazquez Jimenez Maria
- Blazquez Jimenez Maria
- Calvete Gutierrez Sara
- Calvo Hernan Angel
- Carbonell Farres Elisabet
- Carrabina Utges Marc
- Casal Gil Julia Maria
- Castellanos Benitez Eva
- Castillo Benages Maria
- Catarino Moreira Bruno Miguel
- De Leiva Ausin Maria Jose
- De Miguel Garcinuño Paloma
- Ditano Francesca
- Dominguez Hernandez Antonia Asuncion
- Egea Torron Maria Flora
- Egea Torron Maria Flora
- Escobar Reinaldo Vanesa
- Escudero Castiella Antonio
- Fernandez-calvillo Lopez Angel Valentin
- Fernandez-gorostiaga Camara Jose Antonio
- Fernandez-gorostiaga Camara Jose Antonio
- Fernandez-gorostiaga Camara Jose Antonio
- Fernandez Gurrea Isabel Maria
- Fidalgo Samora Paula
- Frutuoso Valente Ana Sofia
- Frutuoso Valente Ana Sofia
- Galea Aixala Alex
- Galea Aixala Alex
- Galea Aixala Alex
- Galea Aixala Alex
- Garcia Lopez Carla Maria
- Garcia Sosa Jose Antonio
- Garcia Sosa Jose Antonio
- Gargallo Andres Daniel
- Gargallo Andres Daniel
- Garrido Aliaga Antonio
- Giron Esteso Rus Maria
- Gomez Aparicio Rebeca
- Gomez Herrador Esteban
- Gonzalez Martin Sergio
- Guerrero Rodriguez Elia Maria
- Guillen Sanz Maria Jesus
- Herranz Carmona Cintia
- Herrero Rubio Sandra
- Incera Maria Veronica
- Incera Maria Veronica
- Incera Maria Veronica
- Incera Maria Veronica
- Jimenez Garcia Eduardo
- Ligero Modia Jose Maria
- Lopez Martinez Luis
- Lorenzo Floriano Jose Manuel
- Luna Medina Margarita
- Macho Peña Raquel
- Maiz Sanz Julio
- Martin Mombiela Jose Enrique
- Martin Mombiela Jose Enrique
- Martinez Espina Luis Angel
- Mesquida Capllonch Maria
- Molas Puig Maria Angels
- Montes Labarta Marc
- Moreso Castro Laura
- Mullor Font Eduard
- Muñoz Alvarez Nicolas
- Nuñez Gomez David
- Orenes Peñalba Rosa Maria
- Pecharroman Sombrero Santas
- Perez Maseda Ruben
- Piera Miquel Juan
- Piera Miquel Juan
- Pola Gonzalez Patricia Concepcion
- Ramirez Rico Begoña
- Ramos Alonso Manuel Angel
- Rodriguez Escudero Carlos
- Rodriguez Escudero Carlos
- Rodriguez Escudero Carlos
- Rodriguez Pina Amparo
- Rodriguez Romera Laura
- Sanchez Costas Gemma
- Sanchez De Goñi Jesus Mariano
- Sancho Puente Sonia
- Saratxaga Ortiz Rosa Maria
- Serrano Monroy Natalia
- Solero Martin Francisco Jose
- Sousa Gregorio Pinto Maria Clara
- Torres Caballero Nuria
- Vallejo Jaular Sonia
- Velasco Martin Luis David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6177 , F 27, S 8, H BI 17,A , I/ 4485 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 109, S 8, H BI 17,A , I/ 4285 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
Empresa: AVALIS DE CATALUNYA SGR
Consejero
REPR.143 RRM
- Capdevila Mulet Miguel
- Piera Miquel Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46788 , F 112, S 8, H B 263677, I/A 127 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Apoderado
- Barquilla Garcia David
- Beivide Cuenca Jose Luis
- Bolado Duran Ignacio Luis
- Calatayud Del Valle Carlos
- Cuellas De Frutos Angel
- Cuellas De Frutos Angel
- Echevarrieta Herrero Juan
- Echevarrieta Herrero Juan
- Estevez Zurita Javier
- Jurado Jimenez Ricardo
- Piera Miquel Juan
- Sanz Martin Javier
- Sanz Martin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30453 , F 151, S 8, H M 487134, I/A 16 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Paniagua Fernando
- Altes Batalla Noemi
- Barbero Garcia Maria Del Puerto
- Coronilla Muñoz Sara
- Dominguez Mariño Juan Manuel
- Duran Bolado Elsa
- Esteve Briz Silvia
- Fernandez Sanchez Miguel Angel
- Ferrus Domingo Alicia
- Forner Espinosa Patricia
- Gonzalez Franco Javier
- Gonzalez Muñoz Jorge Francisco
- Granados Nuñez Patricia
- Guasch Cardona Juan Vicente
- Moreda Cantero Maria Soledad
- Pascual Palacios Carlos
- Penas Cardo Maria Luisa
- Piera Miquel Juan
- Quintana Del Val Raul
- Rodriguez Peraferrer Rosa Maria
- Ruffo Plata Carmen Maria
- Sanchez Tortosa Macarena
- Silva Molina Laura
- Soria Soria Jose Antonio
- Valverde Quiroz Maria Gema
- Vicario Montoya Roberto
- Yañez Perez Maria Belen
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aljama Acerete Pedro Jesus
- Almendros Rodriguez Miguel Antonio
- Alonso Paniceres Francisco Javier
- Alvarez Fernandez Maria Carmen
- Alvarez Jimenez Alberto
- Aranguren Alberdi Koldo
- Arbeo Martinez Jesus
- Basso Morera Juan
- Bejarano Pizarro Juan Luis
- Campos Molina Beatriz
- Cardenas Hormigo Ana
- Flores Cuadrado Beatriz
- Fuentes Lopez Maria De Rosario
- Gamez Ruiz Manuel
- Garcia Cardeno Jose Luis
- Gil Navarro Juan Carlos
- Gomez Gomez Antonio
- Gomez Lopez Cristina
- Gomez Rodriguez Maria Jose
- Hidalgo Gutierrez Monica
- Koehler Katja
- Lopez Lopez Maria Del Rocio
- Lucas Montoya Maria De Los Angeles
- Marin Alarcon Maria Isabel
- Marquez Lizancos David
- Marti Mateu Maria
- Martin Gonzalez Carmen Eugenia
- Martinez Moreno Maria Del Carmen
- Merino Martinez Juan Carlos
- Merino Martinez Maria Luisa
- Moreno Rodriguez Maria Consolacion
- Otaola Lopez Maria Begoña
- Perales Peñas Antonio
- Prieto Herranz Olga
- Raya Galvez Ana Maria
- Reguera Calleja Jose Luis
- Rodriguez Castro Maria Cruz
- Rodriguez Castro Maria Cruz
- Rodriguez Gonzalez-lopidana Miren Karmele
- Rodriguez Sueiro Maria Jose
- Salguero Tobes Sandra
- Sanz Barrientos Maria Ascension
- Segura Gonzalez Jesus
- Tinoco Maria Montserrat
- Toribio Matias Ignacio
- Torras Montoya Maria Mercedes
- Tur Tur Susana
- Vicario Montoya Roberto
- Vicario Montoya Roberto
- Vicario Montoya Roberto
- Vicario Montoya Roberto
- Viloria Yamin Alonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5407 , F 100, S 8, H BI 17,A , I/ 3107 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30453 , F 149, S 8, H M 487134, I/A 12 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Consejero
- Piera Miquel Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27089 , F 91, S 8, H M 28652, I/A 116 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Consejero
- Aguilar Tremoya Rafael
- Piera Miquel Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27748 , F 149, S 8, H M 60251, I/A 144 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Garcia Gonzalez Emilio
- Parente Arias Jose Vicente
- Piera Miquel Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 22, S 8, H BI 17,A , I/ 2905 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48
VER MAS ACTOS
Información de PIERA MIQUEL JUAN
Mostramos los datos de PIERA MIQUEL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERA MIQUEL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos