PIERA MAS SARDA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PIERA MAS SARDA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PIERA MAS SARDA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALENS ESPAÑA SA | Apoderado | 20/07/2016 | |
TALENS ESPAÑA SA | Secretario | 21/04/2009 | 20/07/2016 |
TALENS ESPAÑA SA | Consejero | 21/04/2009 | 20/07/2016 |
TALENS ESPAÑA SA | Secretario | 19/09/2013 | 20/07/2016 |
TALENS ESPAÑA SA | Consejero | 19/09/2013 | 20/07/2016 |
TALENS ESPAÑA SA | Apoderado | 29/04/2009 | 20/07/2016 |
TALENS ESPAÑA SA | Apoderado | 22/03/2013 | 20/07/2016 |
NIEVI SL | Apoderado | 25/07/2012 | 27/03/2013 |
TIJUANA 96 SL | Secretario No Consejero | 18/03/2009 | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE PIERA MAS SARDA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERA MAS SARDA JOSE MARIA
Empresa: TALENS ESPAÑA SA
Apoderado
- Piera Mas Sarda Jose Maria
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Consejero
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Secretario
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41200 , F 105, S 8, H B 35664, I/A 50 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: TALENS ESPAÑA SA
Consejero
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Presidente
Secretario
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41200 , F 105, S 8, H B 35664, I/A 47 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Empresa: NIEVI SL
Apoderado
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40665 , F 194, S 8, H B 36534, I/A 19 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: TALENS ESPAÑA SA
Apoderado
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41200 , F 103, S 8, H B 35664, I/A 43 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Empresa: NIEVI SL
Apoderado
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40665 , F 193, S 8, H B 36534, I/A 17 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-08
Empresa: TIJUANA 96 SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41074 , F 186, S 8, H B 150770, I/A 17 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08
Empresa: TALENS ESPAÑA SA
Apoderado
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22300 , F 127, S 8, H B 35664, I/A 38 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08
Empresa: TALENS ESPAÑA SA
Apoderado
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22300 , F 127, S 8, H B 35664, I/A 38 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08
Empresa: TALENS ESPAÑA SA
Consejero
- Charles Michiel Van Rossem
- Piera Mas Sarda Jose Maria
- Wilfried Otto Friedrich Klein
Presidente
Secretario
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22300 , F 126, S 8, H B 35664, I/A 35 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
Empresa: TIJUANA 96 SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Piera Mas Sarda Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29438 , F 218, S 8, H B 150770, I/A 11 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Información de PIERA MAS SARDA JOSE MARIA
Mostramos los datos de PIERA MAS SARDA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERA MAS SARDA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos