PIERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PIERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEPI SL | Apoderado Solidario | 05/10/2020 | |
YUNQUERA SL | Apoderado Solidario | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE PIERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: GEPI SL
Apoderado Solidario
- Piera Jimenez Adrian
- Piera Jimenez Guillermo Luis
- Piera Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22354 , F 182, S 8, H M 399152, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: PIBRO SL
Administrador Solidario
- Piera Jimenez Adrian
- Piera Jimenez Guillermo
- Piera Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 30, S 8, H M 253401, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: GEPI SL
Consejero Delegado Solidario
- Piera Jimenez Adrian
- Piera Jimenez Guillermo
- Piera Jimenez Maria Del Carmen
Consejero
- Piera Jimenez Adrian
- Piera Jimenez Guillermo
- Piera Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Piera Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22354 , F 181, S 8, H M 399152, I/A 2 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Empresa: YUNQUERA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Piera Javier
- Piera Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7007 , F 221, S 8, H M 113965, I/A 7 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Empresa: YUNQUERA SL
Administrador Solidario
- Piera Jimenez Maria Del Carmen
- Sol De Liaño Gonzalo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7007 , F 221, S 8, H M 113965, I/A 6 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Empresa: CARMEN PIERA COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Piera Jimenez Maria Del Carmen
- Sol De Liaño Gonzalo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 56, S 8, H M 11402, I/A 9 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de PIERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PIERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos