PICON ALONSO EUGENIO
Informe ejecutivo de PICON ALONSO EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PICON ALONSO EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA | Apoderado Mancomunado | 25/08/2017 | |
EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 01/10/2013 | |
EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 11/08/2009 |
VINCULACIONES DE PICON ALONSO EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PICON ALONSO EUGENIO
Empresa: EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Picon Alonso Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25461 , F 53, S 8, H M 135987, I/A 31 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Diaz-ambrona Carlos
- Picon Alonso Eugenio
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Picon Alonso Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25461 , F 50, S 8, H M 135987, I/A 28 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Empresa: EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Picon Alonso Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25461 , F 50, S 8, H M 135987, I/A 28 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Empresa: EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Hernandez Diaz-ambrona Carlos
- Lopez Colmenarejo Jesus
- Picon Alonso Eugenio
- Ruiz Paz Jose Enrique
- Ruiz Paz Jose Enrique
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Picon Alonso Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25461 , F 49, S 8, H M 135987, I/A 26 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Empresa: EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Picon Alonso Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25461 , F 49, S 8, H M 135987, I/A 26 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Empresa: EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Picon Alonso Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25461 , F 46, S 8, H M 135987, I/A 24 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-28
Empresa: EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Picon Alonso Eugenio
- Ruiz Paz Cristina
- Salvo Salanova Jose Miguel
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Picon Alonso Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25461 , F 46, S 8, H M 135987, I/A 24 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-28
Información de PICON ALONSO EUGENIO
Mostramos los datos de PICON ALONSO EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PICON ALONSO EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos