PICO MONLLOR JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de PICO MONLLOR JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PICO MONLLOR JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIBA SA | Apoderado Mancomunado | 02/12/2016 |
VINCULACIONES DE PICO MONLLOR JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PICO MONLLOR JOSE MANUEL
Empresa: TOPCONTAINER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pico Monllor Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41890 , F 158, S 8, H M 741862, I/A 10 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: TOPCONTAINER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pico Monllor Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41890 , F 157, S 8, H M 741862, I/A 9 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Empresa: CAIBA SA
Apoderado Mancomunado
- Baños Torres Jorge
- Pico Monllor Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153, L 1465, F 225, S 8, H V 19759, I/A 51 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-46
Empresa: CAIBA SA
Apoderado Mancomunado
- Baños Torres Jose Luis
- Pico Monllor Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153, L 1465, F 222, S 8, H V 19759, I/A 48 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-46
Empresa: CAIBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baños Torres Jorge
- Baños Torres Jose Luis
- Baños Torres Maria Paz
- Chouciño Iglesias Carlos
- Pico Monllor Jose Manuel
- Torres De Goytia Maria Paz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153, L 1465, F 222, S 8, H V 19759, I/A 48 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-46
Empresa: CAIBA SA
Consejero
- Pico Monllor Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153, L 1465, F 221, S 8, H V 19759, I/A 44 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-46
Información de PICO MONLLOR JOSE MANUEL
Mostramos los datos de PICO MONLLOR JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PICO MONLLOR JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos