PICO BERMUDEZ ANGELA
Informe ejecutivo de PICO BERMUDEZ ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PICO BERMUDEZ ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSMIÑO SL | Administrador Unico | 11/01/2013 | |
TRANSMIÑO SL | Apoderado | 29/09/2011 |
VINCULACIONES DE PICO BERMUDEZ ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PICO BERMUDEZ ANGELA
Empresa: TRANSMIÑO SL
Administrador Unico
- Pico Bermudez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 26, S 8, H C 5691, I/A 7 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-15
Empresa: TRANSMIÑO SL
Apoderado
- Pico Bermudez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 25, S 8, H C 5691, I/A 6 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-15
Empresa: TRANSMIÑO SL
Administrador Solidario
- Miño Martinez Juan Manuel
- Pico Bermudez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 25, S 8, H C 5691, I/A 5 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-15
Información de PICO BERMUDEZ ANGELA
Mostramos los datos de PICO BERMUDEZ ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PICO BERMUDEZ ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos