PICHOT BOU MONTSERRAT
Informe ejecutivo de PICHOT BOU MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PICHOT BOU MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALENTSENIOR BUSINESS SL | Administrador Solidario | 02/05/2024 |
VINCULACIONES DE PICHOT BOU MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PICHOT BOU MONTSERRAT
Empresa: TALENTSENIOR BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Pichot Bou Montserrat
- Plans Esperabe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47586 , F 56, S 8, H B 556403, I/A 6 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: TALENTSENIOR BUSINESS SL
Administrador Unico
- Pichot Bou Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47586 , F 56, S 8, H B 556403, I/A 6 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: TALENTSENIOR BUSINESS SL
Administrador Unico
- Pichot Bou Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47586 , F 53, S 8, H B 556403, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
Apoderado
- Balot Toldra Carles
- Pichot Bou Montserrat
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 214, S 8, H B 192087, I/A 50 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Información de PICHOT BOU MONTSERRAT
Mostramos los datos de PICHOT BOU MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PICHOT BOU MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos