PICCHIOTINO ANNE MARIE
Informe ejecutivo de PICCHIOTINO ANNE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PICCHIOTINO ANNE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS COLEMAN SA | Apoderado Solidario | 08/11/2010 | 14/03/2011 |
PRODUCTOS COLEMAN SA | Apoderado Mancomunado | 08/11/2010 | 14/03/2011 |
PRODUCTOS COLEMAN SA | Apoderado Solidario | 12/05/2009 | 08/11/2010 |
PRODUCTOS COLEMAN SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2009 | 08/11/2010 |
PRODUCTOS COLEMAN SA | Apoderado | 19/01/2009 | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE PICCHIOTINO ANNE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PICCHIOTINO ANNE MARIE
Empresa: PRODUCTOS COLEMAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Picchiotino Anne Marie
- Ruiz Martin Enrique Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24769 , F 66, S 8, H M 156081, I/A 41 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-28
Empresa: PRODUCTOS COLEMAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Picchiotino Anne Marie
- Ruiz Martin Enrique Antonio
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24769 , F 64, S 8, H M 156081, I/A 39 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-28
Empresa: PRODUCTOS COLEMAN SA
Apoderado Mancomunado
- Boos Christel Odette Marie Louise
- Fevrier Jean Francois
- Mazenc Agnes Helene
- Parker Michael Neville Clive
- Parker Michael Neville Clive
- Parker Michael Neville Clive
- Passerat De Silans Oliver Marie Francois
- Passerat De Silans Oliver Marie Francois
- Picchiotino Anne Marie
- Ruiz Martin Enrique Antonio
- Ruiz Martin Enrique Antonio
- Seifert Thomas
- Seifert Thomas
Apoderado Solidario
- Picchiotino Anne Marie
- Ruiz Martin Enrique Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24769 , F 64, S 8, H M 156081, I/A 39 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-28
Empresa: PRODUCTOS COLEMAN SA
Apoderado Mancomunado
- Boos Christel Odette Marie Louise
- Fevrier Jean Francois
- Mazenc Agnes Helene
- Parker Michael Neville Clive
- Parker Michael Neville Clive
- Parker Michael Neville Clive
- Passerat De Silans Oliver Marie Francois
- Passerat De Silans Oliver Marie Francois
- Picchiotino Anne Marie
- Ruiz Martin Enrique Antonio
- Ruiz Martin Enrique Antonio
- Seifert Thomas
- Seifert Thomas
Apoderado Solidario
- Picchiotino Anne Marie
- Ruiz Martin Enrique Antonio
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24769 , F 63, S 8, H M 156081, I/A 38 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Empresa: PRODUCTOS COLEMAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24769 , F 63, S 8, H M 156081, I/A 38 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Empresa: PRODUCTOS COLEMAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24769 , F 60, S 8, H M 156081, I/A 36 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28
Empresa: PRODUCTOS COLEMAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24769 , F 60, S 8, H M 156081, I/A 36 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28
Información de PICCHIOTINO ANNE MARIE
Mostramos los datos de PICCHIOTINO ANNE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PICCHIOTINO ANNE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos