PICAZO DE LA GARZA FERNANDO ANTONIO
Informe ejecutivo de PICAZO DE LA GARZA FERNANDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PICAZO DE LA GARZA FERNANDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURALCOM PROYECTOS Y SERVICIOS SL | Apoderado | 29/04/2019 | |
ESTUDIOS FORMACION Y DISEÑOS SA | Administrador Unico | 16/09/2010 |
VINCULACIONES DE PICAZO DE LA GARZA FERNANDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PICAZO DE LA GARZA FERNANDO ANTONIO
Empresa: ESTUDIOS FORMACION Y DISEÑOS SA
Administrador Unico
- Picazo De La Garza Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9595 , F 63, S 8, H M 154236, I/A 10 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: NATURALCOM PROYECTOS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
Apoderado
- Picazo De La Garza Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18505 , F 84, S 8, H M 321554, I/A 4 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: NATURALCOM PROYECTOS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Picazo De La Garza Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18505 , F 84, S 8, H M 321554, I/A 4 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: PROODEVO CONSULTING SL
Liquidador
- Picazo De La Garza Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17740 , F 75, S 8, H M 305723, I/A 5 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Empresa: ESTUDIOS FORMACION Y DISEÑOS SA
Administrador Unico
- Picazo De La Garza Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9595 , F 63, S 8, H M 154236, I/A 9 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Empresa: ESTUDIOS FORMACION Y DISEÑOS SA
Administrador Unico
- Picazo De La Garza Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9595 , F 62, S 8, H M 154236, I/A 7 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-28
Información de PICAZO DE LA GARZA FERNANDO ANTONIO
Mostramos los datos de PICAZO DE LA GARZA FERNANDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PICAZO DE LA GARZA FERNANDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos