PICATTO FERNANDEZ CESAR
Informe ejecutivo de PICATTO FERNANDEZ CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PICATTO FERNANDEZ CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVANDRO PITEL SL | Administrador Unico | 13/10/2011 | |
VORASTANCIE SL | Administrador Unico | 02/07/2009 |
VINCULACIONES DE PICATTO FERNANDEZ CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PICATTO FERNANDEZ CESAR
Empresa: EVANDRO PITEL SL
Administrador Unico
- Picatto Fernandez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 179, S 8, H AS 43009, I/A 1 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-33
Empresa: PICATTO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Picatto Fernandez Cesar
- Picatto Fernandez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 39, S 8, H AS 28382, I/A 3 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-33
Empresa: VORASTANCIE SL
Administrador Unico
- Picatto Fernandez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3721 , F 58, S 8, H AS 38407, I/A 3 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-33
Empresa: PICATTO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Picatto Fernandez Cesar
- Picatto Fernandez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 39, S 8, H AS 28382, I/A 2 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-33
Información de PICATTO FERNANDEZ CESAR
Mostramos los datos de PICATTO FERNANDEZ CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PICATTO FERNANDEZ CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos