PIARULLI FRANCO
Informe ejecutivo de PIARULLI FRANCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIARULLI FRANCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES CORATO CAFE SL | Socio Unico | 25/09/2020 | |
INVERSIONES CORATO CAFE SL | Administrador Unico | 25/09/2020 |
VINCULACIONES DE PIARULLI FRANCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIARULLI FRANCO
Empresa: INVERSIONES PIARULLI SL
Liquidador
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39165 , F 139, S 8, H M 695791, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: INVERSIONES PIARULLI SL
Administrador Unico
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39165 , F 139, S 8, H M 695791, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: MODENA PARK SL
Liquidador
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33571 , F 214, S 8, H M 604281, I/A 4 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: MODENA PARK SL
Administrador Unico
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33571 , F 214, S 8, H M 604281, I/A 4 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: INVERSIONES CORATO CAFE SL
Administrador Unico
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 200, S 8, H M 722369, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Empresa: INVERSIONES CORATO CAFE SL
Socio Único
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40706 , F 200, S 8, H M 722369, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Empresa: INVERSIONES PIARULLI SL
Administrador Unico
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39165 , F 137, S 8, H M 695791, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-28
Empresa: INVERSIONES PIARULLI SL
Socio Único
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39165 , F 137, S 8, H M 695791, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-28
Empresa: MODENA PARK SL
Administrador Unico
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33571 , F 213, S 8, H M 604281, I/A 3 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: MODENA PARK SL
Socio Único
- Piarulli Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33571 , F 213, S 8, H M 604281, I/A 3 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Información de PIARULLI FRANCO
Mostramos los datos de PIARULLI FRANCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIARULLI FRANCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos