PHILIPPE ROBERT ALEXANDRE MAUJEAN
Informe ejecutivo de PHILIPPE ROBERT ALEXANDRE MAUJEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PHILIPPE ROBERT ALEXANDRE MAUJEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE LOISIRS SASU | Repre.Fiscal | 07/12/2022 | |
BLUE LOISIRS SASU | REPR.SUCURS. | 07/12/2022 | |
ZE CAMPING SPAIN SL | Administrador Unico | 10/03/2021 |
VINCULACIONES DE PHILIPPE ROBERT ALEXANDRE MAUJEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PHILIPPE ROBERT ALEXANDRE MAUJEAN
Empresa: BLUE LOISIRS SASU
REPR.SUCURS.
- Philippe Robert Alexandre Maujean
Repre.Fiscal
- Philippe Robert Alexandre Maujean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48552 , F 16, S 8, H B 587923, I/A 1 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Empresa: LOCASUN SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Philippe Robert Alexandre Maujean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44850 , F 214, S 8, H B 469370, I/A 7 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: ZE CAMPING SPAIN SL
Administrador Unico
- Philippe Robert Alexandre Maujean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47703 , F 198, S 8, H B 559916, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Empresa: LOCASUN SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Philippe Robert Alexandre Maujean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44850 , F 212, S 8, H B 469370, I/A 4 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Empresa: LOCASUN SPAIN SL
Administrador Solidario
- Alexandre Marie Jean Pierre Langhade
- Philippe Robert Alexandre Maujean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44850 , F 212, S 8, H B 469370, I/A 3 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: LOCASUN SPAIN SL
Administrador Solidario
- Alexandre Marie Jean Pierre Langhade
- Philippe Robert Alexandre Maujean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44850 , F 210, S 8, H B 469370, I/A 1 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-08
Información de PHILIPPE ROBERT ALEXANDRE MAUJEAN
Mostramos los datos de PHILIPPE ROBERT ALEXANDRE MAUJEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PHILIPPE ROBERT ALEXANDRE MAUJEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos