PHILIPPE MICHEL LIARD
Informe ejecutivo de PHILIPPE MICHEL LIARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PHILIPPE MICHEL LIARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARITIMA BARCEL SL | Administrador Unico | 30/12/2015 | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE PHILIPPE MICHEL LIARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PHILIPPE MICHEL LIARD
Empresa: MARITIMA BARCEL SL
Administrador Unico
- Philippe Michel Liard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44335 , F 53, S 8, H B 453103, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: MARITIMA BARCEL SL
Administrador Unico
- Philippe Michel Liard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44335 , F 52, S 8, H B 453103, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Información de PHILIPPE MICHEL LIARD
Mostramos los datos de PHILIPPE MICHEL LIARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PHILIPPE MICHEL LIARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos