PHILIPP HAHN WOERNLE
Informe ejecutivo de PHILIPP HAHN WOERNLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PHILIPP HAHN WOERNLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIASTORE SYSTEMS SA | Administrador Unico | 25/08/2022 | 11/03/2024 |
VIASTORE SYSTEMS SA | Administrador Unico | 09/10/2017 | 25/08/2022 |
VIASTORE SYSTEMS SA | Administrador Unico | 12/01/2013 | 09/10/2017 |
VINCULACIONES DE PHILIPP HAHN WOERNLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PHILIPP HAHN WOERNLE
Empresa: VIASTORE SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Philipp Hahn Woernle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43258 , F 115, S 8, H B 191691, I/A 34 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Empresa: VIASTORE SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Philipp Hahn Woernle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43258 , F 114, S 8, H B 191691, I/A 32 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Empresa: VIASTORE SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Philipp Hahn Woernle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43258 , F 112, S 8, H B 191691, I/A 25 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-08
Empresa: VIASTORE SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Philipp Hahn Woernle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43258 , F 111, S 8, H B 191691, I/A 23 (12/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Información de PHILIPP HAHN WOERNLE
Mostramos los datos de PHILIPP HAHN WOERNLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PHILIPP HAHN WOERNLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos