PEZZI ACOSTA GUSTAVO SALVADOR
Informe ejecutivo de PEZZI ACOSTA GUSTAVO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEZZI ACOSTA GUSTAVO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEZZI ADMINISTRACIONES SL | Socio Unico | 13/12/2021 | |
PEZZI MARTIN Y HERRERA ABOGADOS SCP | Administrador Mancomunado | 30/06/2020 | |
PEZZI MARTIN Y HERRERA ABOGADOS SCP | Soc.Prof. | 30/06/2020 | |
GANAR DANDO SL | Administrador Solidario | 27/06/2019 | |
PEZZI ADMINISTRACIONES SL | Administrador Unico | 30/04/2015 |
VINCULACIONES DE PEZZI ACOSTA GUSTAVO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEZZI ACOSTA GUSTAVO SALVADOR
Empresa: PEZZI ADMINISTRACIONES SL
Socio Único
- Pezzi Acosta Gustavo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874, L 787, F 179, S 8, H MA 25640, I/A 8 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-29
Empresa: PEZZI MARTIN Y HERRERA ABOGADOS SCP
Administrador Mancomunado
- Herrera Ruiz Joaquin
- Martin Acosta Antonio Manuel
- Pezzi Acosta Gustavo Salvador
Soc.Prof.
- Herrera Ruiz Joaquin
- Martin Acosta Antonio Manuel
- Pezzi Acosta Gustavo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 4854, F 104, S 8, H MA156135, I/A 1 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-29
Empresa: GANAR DANDO SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Salvador
- Pezzi Acosta Gustavo Salvador
- Piqueras Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5852, L 4759, F 207, S 8, H MA151514, I/A 1 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-29
Empresa: ECLUNOVA SL
Administrador Unico
- Pezzi Acosta Gustavo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34283 , F 72, S 8, H M 616755,2 , I/ 2 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: PEZZI ADMINISTRACIONES SL
Administrador Unico
- Pezzi Acosta Gustavo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874, L 787, F 179, S 8, H MA 25640, I/A 6 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-29
Empresa: ECLUNOVA SL
Administrador Unico
- Pezzi Acosta Gustavo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5157, L 4064, F 43, S 8, H MA118877, I/A 1 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-29
Información de PEZZI ACOSTA GUSTAVO SALVADOR
Mostramos los datos de PEZZI ACOSTA GUSTAVO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEZZI ACOSTA GUSTAVO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos