PETTERSSON FELICIA MARIA MARGARETA
Informe ejecutivo de PETTERSSON FELICIA MARIA MARGARETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PETTERSSON FELICIA MARIA MARGARETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORMA-FRANCK & LILJEVIKEN SL | Administrador Solidario | 30/04/2024 | |
NFD MARBELLA SL | Administrador Solidario | 13/11/2023 | |
NF SALES MARBELLA SL | Administrador Solidario | 13/11/2023 | |
BONNIE INVEST SL | Administrador Unico | 02/08/2022 | |
BONNIE INVEST SL | Socio Unico | 02/08/2022 |
VINCULACIONES DE PETTERSSON FELICIA MARIA MARGARETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETTERSSON FELICIA MARIA MARGARETA
Empresa: NORMA-FRANCK & LILJEVIKEN SL
Administrador Solidario
- Badreh Behrouz
- Pettersson Felicia Maria Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6500, L 5408, F 30, S 8, H MA181570, I/A 1 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Empresa: NFD MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Pettersson Felicia Maria Margareta
- Shirazi Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6417, L 5325, F 214, S 8, H MA177722, I/A 1 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-29
Empresa: NF SALES MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Pettersson Felicia Maria Margareta
- Shirazi Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6417, L 5325, F 209, S 8, H MA177721, I/A 1 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-29
Empresa: MOOD FIRM ESTEPONA SL
Administrador Solidario
- Cima Herrera Nicolas
- Ekstrom Somine Maria Katarina
- Pettersson Felicia Maria Margareta
- Shirazi Joseph
- Sorman Chris Alexander Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5961, L 4868, F 217, S 8, H MA156751, I/A 2 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-29
Empresa: BONNIE INVEST SL
Administrador Unico
- Pettersson Felicia Maria Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6211, L 5118, F 81, S 8, H MA168897, I/A 1 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-29
Empresa: BONNIE INVEST SL
Socio Único
- Pettersson Felicia Maria Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6211, L 5118, F 81, S 8, H MA168897, I/A 1 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-29
Empresa: MOOD FIRM ESTEPONA SL
Administrador Solidario
- Cima Herrera Nicolas
- Ekstrom Somine Maria Katarina
- Pettersson Felicia Maria Margareta
- Shirazi Joseph
- Sorman Chris Alexander Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5961, L 4868, F 216, S 8, H MA156751, I/A 1 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-29
Información de PETTERSSON FELICIA MARIA MARGARETA
Mostramos los datos de PETTERSSON FELICIA MARIA MARGARETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETTERSSON FELICIA MARIA MARGARETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos