PETRUCCO ALVISE
Informe ejecutivo de PETRUCCO ALVISE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PETRUCCO ALVISE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETRUCCO ALVISE
Empresa: PETRUCCO SA
Administrador Unico
- Petrucco Alvise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 137789, I/A 23 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Administrador Solidario
- Petrucco Alvise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 185, S 8, H M 224524, I/A 4 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: PETRUCCO SA
Administrador Unico
- Petrucco Alvise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19055 , F 82, S 8, H M 137789, I/A 22 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Empresa: PETRUCCO SA
Administrador Unico
- Petrucco Alvise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19055 , F 82, S 8, H M 137789, I/A 21 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Administrador Solidario
- Petrucco Alvise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 184, S 8, H M 224524, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Empresa: PETRUCCO SA
Administrador Unico
- Petrucco Alvise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19055 , F 82, S 8, H M 137789, I/A 20 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Información de PETRUCCO ALVISE
Mostramos los datos de PETRUCCO ALVISE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETRUCCO ALVISE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos