PETRO PRIETO EVELYN-YANETT
Informe ejecutivo de PETRO PRIETO EVELYN-YANETT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PETRO PRIETO EVELYN-YANETT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVNICO CAFE SL | Socio Unico | 23/12/2016 | |
EVNICO CAFE SL | Administrador Unico | 23/12/2016 | |
NAHIRAL PATRIMONIAL SL | Administrador Mancomunado | 25/08/2015 | |
IGNEVE SL | Administrador Unico | 25/09/2013 |
VINCULACIONES DE PETRO PRIETO EVELYN-YANETT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETRO PRIETO EVELYN-YANETT
Empresa: EVNICO CAFE SL
Administrador Unico
- Petro Prieto Evelyn-yanett
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 208, S 8, H A 152948, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-03
Empresa: EVNICO CAFE SL
Socio Único
- Petro Prieto Evelyn-yanett
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 208, S 8, H A 152948, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-03
Empresa: NAHIRAL PATRIMONIAL SL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Ribelles Ignacio Elias
- Petro Prieto Evelyn-yanett
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 150, S 8, H A 146293, I/A 1 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-03
Empresa: IGNEVE SL
Administrador Unico
- Petro Prieto Evelyn-yanett
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 33, S 8, H A 136565, I/A 1 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-03
Información de PETRO PRIETO EVELYN-YANETT
Mostramos los datos de PETRO PRIETO EVELYN-YANETT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETRO PRIETO EVELYN-YANETT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos