PETRESCU STEFAN
Informe ejecutivo de PETRESCU STEFAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PETRESCU STEFAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMERO CARREIRA PLANCHISTERIA INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 14/01/2013 | |
SALOUDIS SA | Administrador Unico | 22/02/2012 |
VINCULACIONES DE PETRESCU STEFAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETRESCU STEFAN
Administrador Unico
- Petrescu Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35174 , F 175, S 8, H B 258538, I/A 7 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: SALOUDIS SA
Administrador Unico
- Petrescu Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 150, S 8, H T 20670, I/A 5 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Empresa: CESTAPLASTIC SL
Liquidador
- Petrescu Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40534 , F 158, S 8, H B 366451, I/A 3 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Información de PETRESCU STEFAN
Mostramos los datos de PETRESCU STEFAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETRESCU STEFAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos