PETERS LUDMILA SVETOSLAVOVA ZELENSKA
Informe ejecutivo de PETERS LUDMILA SVETOSLAVOVA ZELENSKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PETERS LUDMILA SVETOSLAVOVA ZELENSKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASIKACO SL | Apoderado | 05/03/2015 | 27/09/2019 |
ACCESS COOLIFE SL | Liquidador | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
VINCULACIONES DE PETERS LUDMILA SVETOSLAVOVA ZELENSKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETERS LUDMILA SVETOSLAVOVA ZELENSKA
Empresa: ASIKACO SL
Apoderado
- Argyle-cooper Adrian Walker
- Peters Ludmila Svetoslavova Zelenska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4400, L 3309, F 85, S 8, H MA 94078, I/A 4 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-29
Empresa: ASIKACO SL
Apoderado
- Peters Ludmila Svetoslavova Zelenska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4400, L 3309, F 85, S 8, H MA 94078, I/A 3 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-29
Empresa: ACCESS COOLIFE SL
Liquidador
- Peters Ludmila Svetoslavova Zelenska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5026, L 3933, F 217, S 8, H MA114210, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-29
Información de PETERS LUDMILA SVETOSLAVOVA ZELENSKA
Mostramos los datos de PETERS LUDMILA SVETOSLAVOVA ZELENSKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETERS LUDMILA SVETOSLAVOVA ZELENSKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos