PETER FRANCIS SIRE
Informe ejecutivo de PETER FRANCIS SIRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PETER FRANCIS SIRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHANGEGROUP SPAIN SA | Apoderado Solidario | 07/04/2017 | 28/03/2022 |
CHANGEGROUP SPAIN SA | Consejero | 08/08/2017 | 08/01/2021 |
CHANGEGROUP SPAIN SA | Secretario | 08/08/2017 | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE PETER FRANCIS SIRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETER FRANCIS SIRE
Empresa: CHANGEGROUP SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Angela Briggs
- Angela Briggs
- Juan Carlos Rodriguez Huaringa
- Peter Francis Sire
- Romero Leon Joana Liszt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47069 , F 152, S 8, H B 493805, I/A 18 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: CHANGEGROUP SPAIN SA
Consejero
- Peter Francis Sire
Secretario
- Peter Francis Sire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47069 , F 151, S 8, H B 493805, I/A 15 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: CHANGEGROUP SPAIN SA
Consejero
- Bette Zackariya
- Peter Francis Sire
- Sacha Alexander Zackariya
Presidente
Secretario
- Peter Francis Sire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45617 , F 180, S 8, H B 493805, I/A 7 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-08
Empresa: CHANGEGROUP SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Peter Francis Sire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45617 , F 179, S 8, H B 493805, I/A 6 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Información de PETER FRANCIS SIRE
Mostramos los datos de PETER FRANCIS SIRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETER FRANCIS SIRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos