PESUDO ARENOS VICENTE
Informe ejecutivo de PESUDO ARENOS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE PESUDO ARENOS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KER LIFE CERAMICAS SL | Auditor | 27/11/2019 | |
ACTUAL CERAMICAS SL | Auditor | 08/03/2017 | |
GRES BLANC SA | Auditor de Cuentas Concursal | 17/04/2012 | |
GRES BLANC SA | Auditor | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE PESUDO ARENOS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PESUDO ARENOS VICENTE
Empresa: ANVI CONSULTORES SL
Liquidador
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852, L 419, F 97, S 8, H CS 11485, I/A 13 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-12
Empresa: ANVI CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852, L 419, F 97, S 8, H CS 11485, I/A 13 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-12
Empresa: ALFADELAS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172, L 736, F 133, S 8, H CS 20833, I/A 7 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-12
Empresa: PESUDO ASESORES Y CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Pesudo Arenos Vicente
- Pesudo Rubert Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 699, L 266, F 79, S 8, H CS 7300, I/A 7 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-12
Empresa: AZULEJO ESPAÑOL SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376, L 939, F 91, S 8, H CS 27037, I/A 8 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-12
Empresa: KER LIFE CERAMICAS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462, L 1024, F 111, S 8, H CS 29701, I/A 7 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-12
Empresa: KER LIFE CERAMICAS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462, L 1024, F 111, S 8, H CS 29701, I/A 7 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-12
Empresa: ALFADELAS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172, L 736, F 133, S 8, H CS 20833, I/A 6 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-12
Empresa: AZULEJO ESPAÑOL SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376, L 939, F 91, S 8, H CS 27037, I/A 7 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-12
Empresa: ACTUAL CERAMICAS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pesudo Arenos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 251, F 24, S 8, H CS 6800, I/A 15 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-12
VER MAS ACTOS
Información de PESUDO ARENOS VICENTE
Mostramos los datos de PESUDO ARENOS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PESUDO ARENOS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos