PESQUERA REDONDO IGNACIO
Informe ejecutivo de PESQUERA REDONDO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PESQUERA REDONDO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEPESCA SL | Administrador Solidario | 10/07/2024 | |
BRANDAM INVESTMENT ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 10/07/2024 | |
BRANDAM INVESTMENT ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 16/03/2012 | |
ASEPESCA SL | Apoderado Mancomunado | 31/01/2012 |
VINCULACIONES DE PESQUERA REDONDO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PESQUERA REDONDO IGNACIO
Empresa: BRANDAM INVESTMENT ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Pesquera Redondo Ignacio
- Pesquera Redondo Jaime Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 220778, I/A 14 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: ASEPESCA SL
Administrador Solidario
- Pesquera Redondo Ignacio
- Pesquera Redondo Jaime Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 91954, I/A 14 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: BRANDAM INVESTMENT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Pesquera Redondo Ignacio
- Pesquera Redondo Jaime Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13571 , F 8, S 8, H M 220778, I/A 13 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Empresa: BRANDAM INVESTMENT ESPAÑA SL
Apoderado
- Pesquera Redondo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13571 , F 7, S 8, H M 220778, I/A 12 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: ASEPESCA SL
Apoderado
- Pesquera Redondo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5620 , F 216, S 8, H M 91954, I/A 13 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: ASEPESCA SL
Apoderado Mancomunado
- Pesquera Redondo Ignacio
- Pesquera Redondo Jaime Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5620 , F 215, S 8, H M 91954, I/A 12 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-28
Información de PESQUERA REDONDO IGNACIO
Mostramos los datos de PESQUERA REDONDO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PESQUERA REDONDO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos