PESQUER GARRIGA JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de PESQUER GARRIGA JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PESQUER GARRIGA JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WALLRED GROUP SL | REPR.143 RRM | 18/09/2020 | 15/12/2022 |
WALLRED GROUP SL | REPR.143 RRM | 25/04/2016 | 18/09/2020 |
BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP | Administrador Solidario | 31/05/2016 | |
AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL I ENTORNS SA | Secretario No Consejero | 13/12/2011 | 22/03/2013 |
VINCULACIONES DE PESQUER GARRIGA JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PESQUER GARRIGA JOSEP MARIA
Empresa: WALLRED GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45326 , F 93, S 8, H B 484267, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Empresa: WALLRED GROUP SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Pesquer Garriga Josep Maria
- Poyatos Nevado Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45326 , F 92, S 8, H B 484267, I/A 3 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Empresa: WALLRED GROUP SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Pesquer Garriga Josep Maria
- Poyatos Nevado Rafael
- Prata Cavero Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45326 , F 92, S 8, H B 484267, I/A 3 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Empresa: BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP
Administrador Solidario
- Pesquer Garriga Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40826 , F 184, S 8, H B 376405, I/A 4 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Empresa: WALLRED GROUP SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Pesquer Garriga Josep Maria
- Poyatos Nevado Rafael
- Prata Cavero Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45326 , F 91, S 8, H B 484267, I/A 1 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Pesquer Garriga Josep Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 163, S 8, H B 317665, I/A 16 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Información de PESQUER GARRIGA JOSEP MARIA
Mostramos los datos de PESQUER GARRIGA JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PESQUER GARRIGA JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos