PESONEN ANU MARJA
Informe ejecutivo de PESONEN ANU MARJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PESONEN ANU MARJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL BESO DE LA PULGA SL | Socio Unico | 29/11/2013 | |
EL BESO DE LA PULGA SL | Administrador Unico | 08/08/2013 |
VINCULACIONES DE PESONEN ANU MARJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PESONEN ANU MARJA
Empresa: JYA HOUSING REAL ESTATE SL
Apoderado
- Pesonen Anu Marja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405, L 4312, F 54, S 8, H MA128561, I/A 6 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Empresa: JYA HOUSING REAL ESTATE SL
Apoderado
- Pesonen Anu Marja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405, L 4312, F 54, S 8, H MA128561, I/A 3 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-29
Empresa: EL BESO DE LA PULGA SL
Socio Único
- Pesonen Anu Marja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 130, S 8, H MA119410, I/A 2 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-29
Empresa: EL BESO DE LA PULGA SL
Administrador Unico
- Pesonen Anu Marja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 130, S 8, H MA119410, I/A 1 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-29
Información de PESONEN ANU MARJA
Mostramos los datos de PESONEN ANU MARJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PESONEN ANU MARJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos