PESCADOR MARTIN JUAN PEDRO
Informe ejecutivo de PESCADOR MARTIN JUAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PESCADOR MARTIN JUAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSCAR LOGISTICA SL | Administrador Unico | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE PESCADOR MARTIN JUAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PESCADOR MARTIN JUAN PEDRO
Empresa: TRANSPORTES NADIA DALIB SL
Apoderado
- Pescador Martin Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9662, L 6944, F 84, S 8, H V 155047, I/A 5 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-46
Empresa: TRANSPORTES NADIA DALIB SL
Apoderado
- Pescador Martin Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9662, L 6944, F 83, S 8, H V 155047, I/A 4 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-46
Empresa: TRANSCAR LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Pescador Martin Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28885 , F 166, S 8, H M 520110, I/A 4 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: TRANSVIBECA SL
Administrador Solidario
- Pescador Martin Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 199, S 8, H CU 2782, I/A 12 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-16
Información de PESCADOR MARTIN JUAN PEDRO
Mostramos los datos de PESCADOR MARTIN JUAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PESCADOR MARTIN JUAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos