PERZ GARCIA JUAN
Informe ejecutivo de PERZ GARCIA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERZ GARCIA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALIZA SEÑALIZACIONES SL | Administrador Unico | 07/03/2014 |
VINCULACIONES DE PERZ GARCIA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERZ GARCIA JUAN
Empresa: SERVICIOS Y CONTRATAS LOPESA SL
Administrador Solidario
- Lopez Perez Juan Francisco
- Perz Garcia Juan
- Sanchez Guevara Diego Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721 , F 170, S 8, H AL 44691, I/A 3 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-04
Empresa: SERVICIOS Y CONTRATAS LOPESA SL
Administrador Solidario
- Perz Garcia Juan
- Sanchez Guevara Diego Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721 , F 168, S 8, H AL 44691, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-04
Empresa: SERVICIOS Y CONTRATAS RASANTE SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Segura Jose
- Perz Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 214, S 8, H AL 41002, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-04
Empresa: BALIZA SEÑALIZACIONES SL
Administrador Unico
- Perz Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 134, S 8, H AL 42464, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-04
Empresa: SERVICIOS Y CONTRATAS RASANTE SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Segura Jose
- Perz Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 214, S 8, H AL 41002, I/A 1 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-04
Información de PERZ GARCIA JUAN
Mostramos los datos de PERZ GARCIA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERZ GARCIA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos