PERY VERONIQUE YOLANDE DANIELLE
Informe ejecutivo de PERY VERONIQUE YOLANDE DANIELLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERY VERONIQUE YOLANDE DANIELLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAORA INSTITUTO SL | Socio Unico | 16/12/2020 | |
LAORA INSTITUTO SL | Administrador Unico | 16/12/2020 | |
VERANGEL SL | Administrador Solidario | 04/11/2015 |
VINCULACIONES DE PERY VERONIQUE YOLANDE DANIELLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERY VERONIQUE YOLANDE DANIELLE
Empresa: LAORA INSTITUTO SL
Administrador Unico
- Pery Veronique Yolande Danielle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5992, L 4899, F 222, S 8, H MA158426, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-29
Empresa: LAORA INSTITUTO SL
Socio Único
- Pery Veronique Yolande Danielle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5992, L 4899, F 222, S 8, H MA158426, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-29
Empresa: ESCALA EN PARIS SL
Administrador Solidario
- Pery Veronique Yolande Danielle
- Ramos Cuadrado Angel- Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456, L 4363, F 10, S 8, H MA131027, I/A 2 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Empresa: ESCALA EN PARIS SL
Administrador Solidario
- Pery Veronique Yolande Danielle
- Ramos Cuadrado Angel- Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456, L 4363, F 9, S 8, H MA131027, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-29
Empresa: VERANGEL SL
Administrador Solidario
- Pery Veronique Yolande Danielle
- Ramos Cuadrado Angel- Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5450, L 4357, F 9, S 8, H MA130738, I/A 1 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-29
Información de PERY VERONIQUE YOLANDE DANIELLE
Mostramos los datos de PERY VERONIQUE YOLANDE DANIELLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERY VERONIQUE YOLANDE DANIELLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos