PERUGORRIA ROYUELA AITOR
Informe ejecutivo de PERUGORRIA ROYUELA AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERUGORRIA ROYUELA AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEIN HERRAMIENTAS SERVICIOS RESULTADOS SL | Secretario | 25/01/2021 | |
LAUSA SA | Administrador Unico | 21/09/2009 |
VINCULACIONES DE PERUGORRIA ROYUELA AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERUGORRIA ROYUELA AITOR
Empresa: LAUSA SA
Administrador Unico
- Perugorria Royuela Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 3065,A , I/ 12 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-48
Consejero
Secretario
- Perugorria Royuela Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2955 , F 188, S 8, H SS 24126, I/A 15 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-20
Empresa: LAUSA SA
Administrador Unico
- Perugorria Royuela Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 135, S 8, H BI 3065,A , I/ 10 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Empresa: LAUSA SA
Administrador Unico
- Perugorria Royuela Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 135, S 8, H BI 3065,A , I/ 9 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-48
Empresa: LAUSA SA
Administrador Unico
- Perugorria Royuela Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 135, S 8, H BI 3065,A , I/ 8 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-48
Empresa: LAUSA SA
Administrador Unico
- Perugorria Royuela Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 135, S 8, H BI 3065,A , I/ 8 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-48
Información de PERUGORRIA ROYUELA AITOR
Mostramos los datos de PERUGORRIA ROYUELA AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERUGORRIA ROYUELA AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos